إنهاء مهام وقبول استقالات وتعيّينات جديدة في سلك المعتمدين
صدر بالرائد الرسمي في عدده الأخير الصادر يوم أمس الثلاثاء 4 جانفي 2022، تغيّيرات في سلك المعتمدين تضمّنت ‘إنهاء مهام وتعيّينات جديدة.
تمّ بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021، نقل عاطف الماسي المعتمد الأول بولاية القصرين بمثل خطته إلى ولاية منوبة ابتداء من 2 نوفمبر 2021.
تمّ بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 نوفمبر 2021، نقل أحمد العامري معتمد أولاد حفوز ولاية سيدي بوزيد بمثل خطته إلى معتمدية السعيدة بنفس الولاية ابتداء من 20 أكتوبر 2021.
تمّ بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021، نقل محمد الطرابلسي معتمد القصر ولاية قفصة بمثل خطته إلى معتمدية سيدي الهاني ولاية سوسة ابتداء من 2 نوفمبر 2021
تمّ بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021، إنهاء تكليف الآتي ذكرهما بمهام معتمد أول ابتداء من 20 سبتمبر 2021 ، وهما :
جمال الجويني المعتمد الأول بولاية منوبة.
رؤوف الكلابي المعتمد الأول بولاية نابل.
تمّ بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021، إنهاء تكليف عبد السلام خضر بمهام معتمد بمعتمدية سيدي بوزيد الغربية ولاية سيدي بوزيد ابتداء من 20 أكتوبر ،2021.
تمّ بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 ، إنهاء تكليف الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 20 سبتمبر 2021
المعز بن يوسف معتمد باردو ولاية تونس.
وليد توايتي معتمد بمركز ولاية باجة
زياد دربالي معتمد سبالة أولاد عسكر ولاية سيدي بوزيد.
أحمد المطيبع معتمد نابل ولاية نابل.
محمد عبد الواحد كابه معتمد الحمامات ولاية نابل.
تمّ بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021، إنهاء تكليف الآنسة نهى العجيمي بمهام معتمد بمعتمدية برج العامري ولاية منوبة ابتداء من 1 نوفمبر 2021
تمّ بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021، إنهاء تكليف أنيس القيزاني بمهام معتمد بمعتمدية باجة الجنوبية ولاية باجة ابتداء من 15 نوفمبر 2021
تمّ بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021، إنهاء تكليف رياض العامري بمهام معتمد بمركز ولاية سيدي بوزيد ابتداء من 2 نوفمبر 2021
تمّ بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021، قبول تقبل استقالة عبد الله العيدودي من مهام معتمد بمعتمدية سوق الجديد ولاية سيدي بوزيد ابتداء من 2 نوفمبر 2021
وتمّ بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 ، قبول استقالة مصطفى بنعمر من مهام معتمد بمعتمدية جربة آجيم ولاية مدنين ابتداء من 7 أكتوبر 2021
ي.ر
تعليقك
Commentaires